HERRERA TOLEDO MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de HERRERA TOLEDO MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERA TOLEDO MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL DETEC SISTEM SL | Apoderado | 25/01/2022 |
VINCULACIONES DE HERRERA TOLEDO MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA TOLEDO MANUEL ANGEL
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL DETEC SISTEM SL
Apoderado
- Herrera Toledo Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 17, S 8, H TF 58950, I/A 2 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Empresa: GRUPO CLIMACONFORT 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Herrera Toledo Manuel Angel
- Vega Rodriguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 126, S 8, H TF 37499, I/A 3 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Empresa: GRUPO J.L.V. 2006 DISTRIBUCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Herrera Toledo Manuel Angel
- Rodriguez Tejera Javier
- Vega Rodriguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 87, S 8, H TF 40043, I/A 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-38
Información de HERRERA TOLEDO MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de HERRERA TOLEDO MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA TOLEDO MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos