HERRERA SANTANA PEDRO CARMELO
Informe ejecutivo de HERRERA SANTANA PEDRO CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERRERA SANTANA PEDRO CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA SL | Socio Unico | 19/07/2024 | |
ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA SL | Administrador Unico | 19/07/2024 | |
CONST PHS SL | Socio Unico | 05/04/2023 | |
CONST PHS SL | Administrador Unico | 05/04/2023 | |
OBRAS Y FERRALLAS HERRERA SL | Administrador Unico | 06/09/2021 | |
OBRAS Y FERRALLAS HERRERA SL | Socio Unico | 06/09/2021 | |
FERRALLAS GUANARTEME SL | Socio Unico | 06/07/2016 | |
FERRALLAS GUANARTEME SL | Administrador Unico | 06/07/2016 | |
FERRAMAX SL | Socio Unico | 14/08/2014 | |
FERRAMAX SL | Administrador Unico | 14/08/2014 |
VINCULACIONES DE HERRERA SANTANA PEDRO CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA SANTANA PEDRO CARMELO
Empresa: ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA SL
Administrador Unico
- Herrera Santana Pedro Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 62971, I/A 1 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-35
Empresa: ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA SL
Socio Único
- Herrera Santana Pedro Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 62971, I/A 1 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-35
Empresa: CONST PHS SL
Administrador Unico
- Herrera Santana Pedro Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 176, S 8, H GC 61024, I/A 1 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-35
Empresa: CONST PHS SL
Socio Único
- Herrera Santana Pedro Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 176, S 8, H GC 61024, I/A 1 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-35
Empresa: OBRAS Y FERRALLAS HERRERA SL
Administrador Unico
- Herrera Santana Pedro Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 71, S 8, H GC 58649, I/A 1 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-35
Empresa: OBRAS Y FERRALLAS HERRERA SL
Socio Único
- Herrera Santana Pedro Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 71, S 8, H GC 58649, I/A 1 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-35
Empresa: FERRALLAS GUANARTEME SL
Administrador Unico
- Herrera Santana Pedro Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 32, S 8, H GC 51380, I/A 1 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-35
Empresa: FERRALLAS GUANARTEME SL
Socio Único
- Herrera Santana Pedro Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 32, S 8, H GC 51380, I/A 1 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-35
Empresa: FERRAMAX SL
Administrador Unico
- Herrera Santana Pedro Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 162, S 8, H GC 48627, I/A 1 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-35
Empresa: FERRAMAX SL
Socio Único
- Herrera Santana Pedro Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 162, S 8, H GC 48627, I/A 1 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-35
Información de HERRERA SANTANA PEDRO CARMELO
Mostramos los datos de HERRERA SANTANA PEDRO CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA SANTANA PEDRO CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos