HERRERA QUILES CHRISTIAN
Informe ejecutivo de HERRERA QUILES CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERRERA QUILES CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUILER BARCOS VALENCIA SL | Administrador Unico | 13/02/2024 | |
ALQUILER BARCOS VALENCIA SL | Socio Unico | 13/02/2024 | |
LITTLE THAI CASTELLON SL | Administrador Unico | 12/12/2022 | |
LITTLE THAI GROUP SL | Socio Unico | 21/01/2022 | |
LITTLE THAI GROUP SL | Administrador Unico | 21/01/2022 | |
LITTLE IMPORTACIONES SL | Administrador Unico | 21/01/2022 | |
INVERSIONES DEL MAÑANA SL | Socio Unico | 10/09/2019 | |
INVERSIONES DEL MAÑANA SL | Administrador Unico | 10/09/2019 | |
LITTLE THAI VALENCIA SL | Administrador Unico | 17/06/2013 |
VINCULACIONES DE HERRERA QUILES CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA QUILES CHRISTIAN
Empresa: ALQUILER BARCOS VALENCIA SL
Administrador Unico
- Herrera Quiles Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11512, L 8790, F 146, S 8, H V 216114, I/A 1 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-46
Empresa: ALQUILER BARCOS VALENCIA SL
Socio Único
- Herrera Quiles Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11512, L 8790, F 146, S 8, H V 216114, I/A 1 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-46
Empresa: LITTLE THAI CASTELLON SL
Administrador Unico
- Herrera Quiles Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11273, L 8551, F 207, S 8, H V 207734, I/A 1 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-46
Empresa: LITTLE IMPORTACIONES SL
Administrador Unico
- Herrera Quiles Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 109, S 8, H V 202401, I/A 1 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-46
Empresa: LITTLE IMPORTACIONES SL
Socio Único
- Herrera Quiles Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 109, S 8, H V 202401, I/A 1 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-46
Empresa: LITTLE THAI GROUP SL
Administrador Unico
- Herrera Quiles Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 83, S 8, H V 202397, I/A 1 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-46
Empresa: LITTLE THAI GROUP SL
Socio Único
- Herrera Quiles Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 83, S 8, H V 202397, I/A 1 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-46
Empresa: INVERSIONES DEL MAÑANA SL
Administrador Unico
- Herrera Quiles Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10718, L 7999, F 71, S 8, H V 189315, I/A 1 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-46
Empresa: INVERSIONES DEL MAÑANA SL
Socio Único
- Herrera Quiles Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10718, L 7999, F 71, S 8, H V 189315, I/A 1 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-46
Empresa: P C H MANYI SL
Socio Único
- Herrera Quiles Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9644, L 6926, F 214, S 8, H V 154467, I/A 2 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-46
VER MAS ACTOS
Información de HERRERA QUILES CHRISTIAN
Mostramos los datos de HERRERA QUILES CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA QUILES CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos