HERRERA MIRANDA RICARDO JAVIER
Informe ejecutivo de HERRERA MIRANDA RICARDO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERA MIRANDA RICARDO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPOVISION HOLDING EUROPA SL | Administrador Unico | 16/07/2021 | |
CIUDAD DE LA ALIMENTACION INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 06/05/2020 |
VINCULACIONES DE HERRERA MIRANDA RICARDO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA MIRANDA RICARDO JAVIER
Empresa: TECOPESCA EUROPA SL
Administrador Unico
- Herrera Miranda Ricardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 64527, I/A 6 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-11
Empresa: TECOPESCA EUROPA SL
Administrador Unico
- Herrera Miranda Ricardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170, L 5077, F 194, S 8, H MA167209, I/A 4 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-29
Empresa: GRUPOVISION HOLDING EUROPA SL
Administrador Unico
- Herrera Miranda Ricardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6053, L 4960, F 68, S 8, H MA162158, I/A 1 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-29
Administrador Unico
- Herrera Miranda Ricardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40472 , F 91, S 8, H M 718578, I/A 1 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-28
Socio Único
- Herrera Miranda Ricardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40472 , F 91, S 8, H M 718578, I/A 1 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-28
Empresa: PACIFIC TUNA SA
Administrador Solidario
- Herrera Miranda Ricardo Javier
- Rico Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18163 , F 52, S 8, H M 314375, I/A 3 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
Información de HERRERA MIRANDA RICARDO JAVIER
Mostramos los datos de HERRERA MIRANDA RICARDO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA MIRANDA RICARDO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos