HERRERA MARTIN JUAN LUIS
Informe ejecutivo de HERRERA MARTIN JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERA MARTIN JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS HERRERA MARTIN OBRAS Y SERVICIOS SL | Liquidador | 17/05/2021 | 31/10/2023 |
SOLDADURAS E INSTALACIONES MOTRILEÑA SL | Administrador Unico | 02/06/2021 | 29/12/2021 |
HERMANOS HERRERA MARTIN OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 11/06/2015 | 17/05/2021 |
VINCULACIONES DE HERRERA MARTIN JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA MARTIN JUAN LUIS
Administrador Unico
- Herrera Martin Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 117, S 8, H GR 54584, I/A 5 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-18
Administrador Unico
- Herrera Martin Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 116, S 8, H GR 54584, I/A 3 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-18
Liquidador
- Herrera Martin Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 144, S 8, H GR 10861, I/A 12 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-18
Administrador Unico
- Herrera Martin Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 144, S 8, H GR 10861, I/A 12 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-18
Administrador Unico
- Herrera Martin Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 141, S 8, H GR 10861, I/A 4 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-18
Información de HERRERA MARTIN JUAN LUIS
Mostramos los datos de HERRERA MARTIN JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA MARTIN JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos