HERRERA JUAREZ FRANCISCO-ANTONIO
Informe ejecutivo de HERRERA JUAREZ FRANCISCO-ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERRERA JUAREZ FRANCISCO-ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA | Apoderado | 25/03/2021 | |
CEDIPSA COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS SA | Apoderado | 05/03/2021 |
VINCULACIONES DE HERRERA JUAREZ FRANCISCO-ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA JUAREZ FRANCISCO-ANTONIO
Empresa: CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Carnero Martinez Andres
- Herrera Juarez Francisco-antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43498 , F 97, S 8, H M 44195, I/A 545 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA
Apoderado
- Herrera Juarez Francisco-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35191 , F 195, S 8, H M 44195, I/A 476 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Apoderado
- Herrera Juarez Francisco-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32524 , F 94, S 8, H M 12087, I/A 434 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Empresa: CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA
Apoderado Solidario
- Herrera Juarez Francisco-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35191 , F 80, S 8, H M 44195, I/A 354 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-28
Información de HERRERA JUAREZ FRANCISCO-ANTONIO
Mostramos los datos de HERRERA JUAREZ FRANCISCO-ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA JUAREZ FRANCISCO-ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos