HERRERA HERRERO MARIA BELEN
Informe ejecutivo de HERRERA HERRERO MARIA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRERA HERRERO MARIA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APERTUM FORMACION SL | Administrador Unico | 25/05/2012 |
VINCULACIONES DE HERRERA HERRERO MARIA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA HERRERO MARIA BELEN
Empresa: PROMODOS TECNOLOGIA Y FORMACION SL
Administrador Solidario
- Herrera Herrero Maria Belen
- Jimenez Duque Francisco
- Ledesma Trufero Ivan
- Muriel Barbancho Javier Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 31, S 8, H SA 15979, I/A 2 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-37
Empresa: PROMODOS TECNOLOGIA Y FORMACION SL
Administrador Solidario
- Herrera Herrero Maria Belen
- Jimenez Duque Francisco
- Ledesma Trufero Ivan
- Muriel Barbancho Javier Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147, L 105, F 177, S 8, H AV 5558, I/A 3 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-05
Empresa: PROMODOS TECNOLOGIA Y FORMACION SL
Administrador Solidario
- Herrera Herrero Maria Belen
- Jimenez Duque Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147, L 105, F 177, S 8, H AV 5558, I/A 3 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-05
Empresa: APERTUM FORMACION SL
Administrador Unico
- Herrera Herrero Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 201, S 8, H SA 14321, I/A 1 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-37
Empresa: PROMODOS TECNOLOGIA Y FORMACION SL
Administrador Solidario
- Herrera Herrero Maria Belen
- Jimenez Duque Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147, L 105, F 176, S 8, H AV 5558, I/A 1 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-05
Información de HERRERA HERRERO MARIA BELEN
Mostramos los datos de HERRERA HERRERO MARIA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA HERRERO MARIA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos