HERRERA FONTANALS JORGE
Informe ejecutivo de HERRERA FONTANALS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRERA FONTANALS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEUROPROTECT LIFE SCIENCES SL | Secretario No Consejero | 11/05/2022 | |
BCN LEGAL COUNSEL SLP | Administrador Unico | 10/05/2017 | |
TECHNIP ENERGIES IBERIA SA | Letrado Asesor | 21/08/2012 |
VINCULACIONES DE HERRERA FONTANALS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA FONTANALS JORGE
Empresa: NEUROPROTECT LIFE SCIENCES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Herrera Fontanals Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48302 , F 202, S 8, H B 579369, I/A 1 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-08
Empresa: TECHNIP IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Alain Torres
- Alejandre Duch Angel
- Alejandre Duch Angel
- Herrera Fontanals Jorge
- Prat Morgades Eulalia
- Prat Morgades Eulalia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47164 , F 51, S 8, H B 58122, I/A 114 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Empresa: TECHNIP IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Alain Torres
- Bosch Torres Ramon
- Herrera Fontanals Jorge
- Prat Morgades Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43358 , F 120, S 8, H B 58122, I/A 113 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-08
Empresa: TECHNIP IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Herrera Fontanals Jorge
- Prat Morgades Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43358 , F 120, S 8, H B 58122, I/A 112 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-08
Empresa: TECHNIP IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Alain Torres
- Alejandre Duch Angel
- Herrera Fontanals Jorge
- Prat Morgades Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43358 , F 115, S 8, H B 58122, I/A 98 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Empresa: BROKFIL SL
Administrador Unico
- Herrera Fontanals Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23990 , F 13, S 8, H B 62339, I/A 12 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-08
Empresa: TECHNIP IBERIA SA
Letrado Asesor
- Herrera Fontanals Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 84, S 8, H B 58122, I/A 81 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-08
Empresa: GOVONI IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Andrea Gulmini
- Carlo Gulmini
- Fontanals De Nadal Maria Inmaculada
- Herrera Fontanals Jorge
- Marcello Gulmini
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32826 , F 166, S 8, H B 70426, I/A 24 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-08
Información de HERRERA FONTANALS JORGE
Mostramos los datos de HERRERA FONTANALS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA FONTANALS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos