HERRERA FERNANDEZ VICENTE
Informe ejecutivo de HERRERA FERNANDEZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERA FERNANDEZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEYTEL ALCALA SL | Administrador Unico | 12/08/2014 | 27/10/2014 |
ELECTRICIDAD Y TELEFONIA DE MORON SL | Administrador Solidario | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE HERRERA FERNANDEZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA FERNANDEZ VICENTE
Empresa: SEYTEL ALCALA SL
Administrador Unico
- Herrera Fernandez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 200, S 8, H SE 6904, I/A 4 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Empresa: SEYTEL ALCALA SL
Administrador Unico
- Herrera Fernandez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 197, S 8, H SE 6904, I/A 2 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-41
Empresa: ELECTRICIDAD Y TELEFONIA DE MORON SL
Administrador Solidario
- Cabeza Gamero Ildefonso
- Herrera Fernandez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 153, S 8, H SE 43289, I/A 2 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-41
Información de HERRERA FERNANDEZ VICENTE
Mostramos los datos de HERRERA FERNANDEZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA FERNANDEZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos