HERRERA CHICO CONCEPCION
Informe ejecutivo de HERRERA CHICO CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRERA CHICO CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO MEDICO DE REHABILITACION TALAVERA SL | Administrador Unico | 08/09/2011 | |
SERVICIOS SANITARIOS CALLE DAMASO ALONSO 59 SL | Socio Unico | 13/12/2010 | |
SERVICIOS SANITARIOS CALLE DAMASO ALONSO 59 SL | Administrador Unico | 13/12/2010 |
VINCULACIONES DE HERRERA CHICO CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA CHICO CONCEPCION
Administrador Unico
- Herrera Chico Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1466 , F 70, S 8, H TO 4596, I/A 7 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-45
Administrador Unico
- Herrera Chico Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1509 , F 180, S 8, H TO 32209, I/A 1 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-45
Socio Único
- Herrera Chico Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1509 , F 180, S 8, H TO 32209, I/A 1 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-45
Administrador Solidario
- Arias Gomez Fernando-agustin
- Herrera Chico Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 77, S 8, H TO 30455, I/A 2 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-45
Administrador Solidario
- Arias Gomez Fernando-agustin
- Herrera Chico Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 75, S 8, H TO 30455, I/A 1 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-45
Información de HERRERA CHICO CONCEPCION
Mostramos los datos de HERRERA CHICO CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA CHICO CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos