HERRERA CARRASCO CARLOS
Informe ejecutivo de HERRERA CARRASCO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERRERA CARRASCO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEKA CONSULTORES FARMACEUTICOS SL | Administrador Mancomunado | 04/09/2024 | |
SUMINISTROS Y REPARACIONES CORDOBA SL | Administrador Unico | 24/06/2024 | |
RECTIFICADOS CORECO SL | Administrador Unico | 05/06/2024 | |
TECNICAS Y APLICACIONES DEL OZONO TECNIOZONE SL | Administrador Solidario | 08/04/2022 | |
RECTIFICADOS CORECO SL | Apoderado | 11/05/2017 | |
SUMINISTROS Y REPARACIONES CORDOBA SL | Apoderado | 16/06/2016 | |
COMPAÑIA DE RECTIFICADOS DE CORDOBA SA | Apoderado | 11/03/2014 | |
COMPAÑIA DE RECTIFICADOS DE CORDOBA SA | Administrador Mancomunado | 14/11/2013 | |
COMPAÑIA DE RECTIFICADOS DE CORDOBA SA | Apoderado | 17/10/2012 |
VINCULACIONES DE HERRERA CARRASCO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA CARRASCO CARLOS
Empresa: HEKA CONSULTORES FARMACEUTICOS SL
Administrador Mancomunado
- Herrera Carrasco Carlos
- Lopez Cano Amaro
- Moya Marin Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46476, I/A 1 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-14
Administrador Unico
- Herrera Carrasco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 35685, I/A 4 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-14
Empresa: RECTIFICADOS CORECO SL
Administrador Unico
- Herrera Carrasco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 37984, I/A 3 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-14
Administrador Solidario
- Cortes Posadillo Enrique
- Herrera Carrasco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 61, S 8, H CO 43524, I/A 1 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-14
Administrador Mancomunado
- Gomez Morente Rafael
- Herrera Carrasco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 162, S 8, H CO 2778, I/A 15 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-14
Empresa: RECTIFICADOS CORECO SL
Apoderado
- Herrera Carrasco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 214, S 8, H CO 37984, I/A 2 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-14
Empresa: SUMINISTROS TECNICOS DE CORDOBA SL
Apoderado
- Herrera Carrasco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 45, S 8, H CO 34579, I/A 4 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-14
Empresa: SUMINISTROS TECNICOS DE CORDOBA SL
Administrador Unico
- Herrera Carrasco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 45, S 8, H CO 34579, I/A 3 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-14
Apoderado
- Herrera Carrasco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 65, S 8, H CO 35685, I/A 3 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-14
Administrador Unico
- Herrera Carrasco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 65, S 8, H CO 35685, I/A 2 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-14
VER MAS ACTOS
Información de HERRERA CARRASCO CARLOS
Mostramos los datos de HERRERA CARRASCO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA CARRASCO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos