HERRERA BERROCAL JOAQUIN LEONARDO
Informe ejecutivo de HERRERA BERROCAL JOAQUIN LEONARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERA BERROCAL JOAQUIN LEONARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCELONA REEFER TERMINAL SA | Liquidador | 24/07/2014 | 24/07/2014 |
BARCELONA REEFER TERMINAL SA | Secretario | 26/11/2010 | 24/07/2014 |
BARCELONA REEFER TERMINAL SA | Consejero | 26/11/2010 | 24/07/2014 |
BARCELONA REEFER TERMINAL SA | Consejero Delegado | 26/11/2010 | 24/07/2014 |
REEFER PORT LOGISTICS SL | Administrador Mancomunado | 14/07/2009 | 14/12/2010 |
BARCELONA REEFER TERMINAL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 02/03/2009 | 26/11/2010 |
BARCELONA REEFER TERMINAL SA | Consejero | 02/03/2009 | 26/11/2010 |
VINCULACIONES DE HERRERA BERROCAL JOAQUIN LEONARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA BERROCAL JOAQUIN LEONARDO
Empresa: BARCELONA REEFER TERMINAL SA
Liquidador
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41067 , F 6, S 8, H B 377742, I/A 4 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-08
Empresa: BARCELONA REEFER TERMINAL SA
Consejero Delegado
- Argiles Felip Francisco
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Consejero
- Argiles Felip Francisco
- Argiles Figuerola Ignasi
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Liquidador
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Presidente
Secretario
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41067 , F 6, S 8, H B 377742, I/A 4 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-08
Empresa: REEFER PORT LOGISTICS SL
Administrador Mancomunado
- Bueno Guinamard Gonzalo Emilio
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41335 , F 174, S 8, H B 390635, I/A 3 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
Empresa: BARCELONA REEFER TERMINAL SA
Consejero Delegado
- Argiles Felip Francisco
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Consejero
- Argiles Felip Francisco
- Argiles Figuerola Ignasi
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Presidente
Secretario
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41067 , F 4, S 8, H B 377742, I/A 2 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Empresa: BARCELONA REEFER TERMINAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Argiles Felip Francisco
- Bueno Guinamard Gonzalo Emilio
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Consejero
- Argiles Felip Francisco
- Bueno Guinamard Gonzalo Emilio
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41067 , F 4, S 8, H B 377742, I/A 2 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Empresa: REEFER PORT LOGISTICS SL
Administrador Mancomunado
- Bueno Guinamard Gonzalo Emilio
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41335 , F 171, S 8, H B 390635, I/A 1 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Empresa: BARCELONA REEFER TERMINAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Argiles Felip Francisco
- Bueno Guinamard Gonzalo Emilio
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Consejero
- Argiles Felip Francisco
- Bueno Guinamard Gonzalo Emilio
- Herrera Berrocal Joaquin Leonardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41067 , F 1, S 8, H B 377742, I/A 1 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-08
Información de HERRERA BERROCAL JOAQUIN LEONARDO
Mostramos los datos de HERRERA BERROCAL JOAQUIN LEONARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA BERROCAL JOAQUIN LEONARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos