HERRANZ MORESO JAVIER
Informe ejecutivo de HERRANZ MORESO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERRANZ MORESO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOFYJAM CONSULTING SL | Administrador Unico | 19/11/2018 | |
MARBESULA FRUITS SL | Administrador Unico | 22/09/2011 |
VINCULACIONES DE HERRANZ MORESO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRANZ MORESO JAVIER
Empresa: SOFYJAM CONSULTING SL
Administrador Unico
- Herranz Moreso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782, L 4689, F 74, S 8, H MA147880, I/A 1 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-29
Empresa: HACIENDA MONTEREY SL
Apoderado
- Herranz Moreso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4589, L 3497, F 120, S 8, H MA 14573, I/A 8 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-29
Empresa: FRUTAS YAGUE MALAGA SL
Apoderado
- Herranz Moreso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2721, L 1634, F 13, S 8, H MA 47010, I/A 7 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-29
Empresa: FRUTAS YAGUE SL
Apoderado
- Herranz Moreso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3721, L 2632, F 136, S 8, H MA 13747, I/A 9 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-29
Empresa: MARBESULA FRUITS SL
Administrador Unico
- Herranz Moreso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4925, L 3833, F 191, S 8, H MA110710, I/A 1 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-29
Información de HERRANZ MORESO JAVIER
Mostramos los datos de HERRANZ MORESO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRANZ MORESO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos