HERRANZ MARTIN FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de HERRANZ MARTIN FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERRANZ MARTIN FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROSEGUR SOLUCIONES SA | Apoderado Solidario | 26/07/2024 | |
G4 CONTROL SOLAR 2000 SL | Liquidador | 20/01/2022 | 19/04/2022 |
INSTALACION TECNOLOGICAS EFICIENTES LOSAS SL | Liquidador | 27/05/2021 | 27/09/2021 |
BUFETE LEXWORLD SLLP | Consejero | 10/03/2011 |
VINCULACIONES DE HERRANZ MARTIN FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRANZ MARTIN FRANCISCO JOSE
Empresa: PROSEGUR SOLUCIONES SA
Apoderado Solidario
- Herranz Martin Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 259373, I/A 180 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Empresa: G4 CONTROL SOLAR 2000 SL
Liquidador
- Herranz Martin Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35715 , F 164, S 8, H M 641824, I/A 3 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Empresa: G4 CONTROL SOLAR 2000 SL
Liquidador
- Herranz Martin Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35715 , F 164, S 8, H M 641824, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Liquidador
- Herranz Martin Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30824 , F 99, S 8, H M 554759, I/A 4 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
Liquidador
- Herranz Martin Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30824 , F 99, S 8, H M 554759, I/A 3 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-28
Empresa: BUFETE LEXWORLD SLLP
Consejero
- Herranz Martin Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26015 , F 193, S 8, H M 379619, I/A 7 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
Información de HERRANZ MARTIN FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de HERRANZ MARTIN FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRANZ MARTIN FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos