HERRANZ DEL REY MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de HERRANZ DEL REY MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRANZ DEL REY MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERGESTION 2000 SA | Vicepresidente | 23/10/2018 | |
IBERGESTION 2000 SA | Consejero | 24/10/2011 |
VINCULACIONES DE HERRANZ DEL REY MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRANZ DEL REY MARIA DEL CARMEN
Empresa: IBERGESTION 2000 SA
Consejero
- Herranz Del Rey Maria Del Carmen
Vicepresidente
- Herranz Del Rey Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 181, S 8, H M 4663, I/A 34 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-28
Empresa: IBERGESTION 2000 SA
Vicepresidente
- Herranz Del Rey Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 180, S 8, H M 4663, I/A 32 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: IBERGESTION 2000 SA
Consejero
- Herranz Del Rey Maria Del Carmen
- Vives Orti Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 178, S 8, H M 4663, I/A 28 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-28
Empresa: IBERMILENIUM SICAV
Consejero
- Cabrerizo Miguel Francisco
- Gonzalez Aruej Jaime
- Herranz Del Rey Maria Del Carmen
- Neyra Suarez Gerardo
- Suarez Cuesta Gustavo Adolfo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18332 , F 135, S 8, H M 317911, I/A 17 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
Empresa: IBERMILENIUM SICAV
Consejero
- Cabrerizo Miguel Francisco
- Herranz Del Rey Maria Del Carmen
- Neyra Suarez Gerardo
- Suarez Cuesta Gustavo Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18332 , F 133, S 8, H M 317911, I/A 13 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
Empresa: IBERGESTION 2000 SA
Consejero
- Herranz Del Rey Maria Del Carmen
- Torres Perez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 176, S 8, H M 4663, I/A 25 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-28
Información de HERRANZ DEL REY MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de HERRANZ DEL REY MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRANZ DEL REY MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos