HERRANZ CASABONA ALBERT
Informe ejecutivo de HERRANZ CASABONA ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERRANZ CASABONA ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADADE BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 02/05/2024 | |
FARELL INSTRUMENTS SL | Auditor | 05/08/2021 | |
THINKCO2 SL | Auditor | 17/09/2018 | |
ADADE BARCELONA SL | Consejero | 17/12/2008 |
VINCULACIONES DE HERRANZ CASABONA ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRANZ CASABONA ALBERT
Empresa: ADADE BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Aznarez Domingo Ignacio
- Garcia Garcia Jorge Luis
- Herranz Casabona Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38001 , F 143, S 8, H B 317745, I/A 7 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: FARELL INSTRUMENTS SL
Auditor
- Herranz Casabona Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26385 , F 68, S 8, H B 77781, I/A 12 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-08
Empresa: THINKCO2 SL
Auditor
- Herranz Casabona Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41645 , F 193, S 8, H B 391928, I/A 3 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-08
Empresa: BALMES 102 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aznarez Domingo Ignacio
- Garcia Garcia Jorge Luis
- Herranz Casabona Albert
- Sales Gasulla Jose Miguel
- Soler Macia Pedro
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38001 , F 104, S 8, H B 317747, I/A 4 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-08
Empresa: BALMES 102 SL
Consejero
- Herranz Casabona Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38001 , F 104, S 8, H B 317747, I/A 2 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-08
Empresa: COOKBOOTH ENTERPRISE SL
Auditor
- Herranz Casabona Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43841 , F 75, S 8, H B 439923, I/A 5 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-08
Empresa: GIL-VI-CONS SL
Auditor
- Herranz Casabona Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41997 , F 51, S 8, H B 398421, I/A 10 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-08
Empresa: EURO DESSERT XXI SL
Auditor
- Herranz Casabona Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33754 , F 105, S 8, H B 236480, I/A 3 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-08
Empresa: ADADE BARCELONA SL
Consejero
- Herranz Casabona Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38001 , F 92, S 8, H B 317745, I/A 2 (17/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-08
Información de HERRANZ CASABONA ALBERT
Mostramos los datos de HERRANZ CASABONA ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRANZ CASABONA ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos