HERRANDIZ PINILLA FRANCISCO MIGUEL
Informe ejecutivo de HERRANDIZ PINILLA FRANCISCO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRANDIZ PINILLA FRANCISCO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSINESS DE DESARROLLOS COMERCIALES SL | Administrador Solidario | 08/11/2013 |
VINCULACIONES DE HERRANDIZ PINILLA FRANCISCO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRANDIZ PINILLA FRANCISCO MIGUEL
Empresa: ABASLINK SL
Liquidador
- Herrandiz Pinilla Francisco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23802 , F 190, S 8, H M 427215, I/A 3 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: ABASLINK SL
Administrador Unico
- Herrandiz Pinilla Francisco Miguel
Liquidador
- Herrandiz Pinilla Francisco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23802 , F 190, S 8, H M 427215, I/A 3 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: VISION Y VALOR CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Herrandiz Pinilla Francisco Miguel
- Ortiz Herranz Jorge David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24921 , F 40, S 8, H M 448708, I/A 4 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28
Administrador Solidario
- Herrandiz Pinilla Francisco Miguel
- Herrandiz Pinilla Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13175 , F 192, S 8, H M 213317, I/A 7 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Empresa: HECA IREPA SL
Administrador Unico
- Herrandiz Pinilla Francisco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23802 , F 190, S 8, H M 427215, I/A 2 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-28
Empresa: HECA IREPA SL
Socio Único
- Herrandiz Pinilla Francisco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23802 , F 190, S 8, H M 427215, I/A 2 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-28
Empresa: VISION Y VALOR CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Herrandiz Pinilla Francisco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24921 , F 40, S 8, H M 448708, I/A 3 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-28
Información de HERRANDIZ PINILLA FRANCISCO MIGUEL
Mostramos los datos de HERRANDIZ PINILLA FRANCISCO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRANDIZ PINILLA FRANCISCO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos