HERRAN ORTIZ JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de HERRAN ORTIZ JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRAN ORTIZ JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIJACIONES BAIGON SA | Socio Unico | 16/11/2018 | |
FIJACIONES BAIGON SA | Administrador Unico | 01/10/2012 |
VINCULACIONES DE HERRAN ORTIZ JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRAN ORTIZ JOSE VICENTE
Empresa: FIJACIONES BAIGON SA
Administrador Unico
- Herran Ortiz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38030 , F 131, S 8, H M 44408, I/A 26 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: FIJACIONES BAIGON SA
Socio Único
- Herran Ortiz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 138, S 8, H M 44408, I/A 23 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Empresa: FIJACIONES BAIGON SA
Administrador Unico
- Herran Ortiz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 138, S 8, H M 44408, I/A 21 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: NUEVO OLIVARES PROMOTORES SL
Administrador Mancomunado
- Herran Ortiz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4668 , F 144, S 8, H SE 73704, I/A 3 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-41
Empresa: NUEVO OLIVARES PROMOTORES SL
Administrador Mancomunado
- Herran Ortiz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4668 , F 143, S 8, H SE 73704, I/A 2 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-41
Empresa: FIJACIONES BAIGON SA
Administrador Unico
- Herran Ortiz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 138, S 8, H M 44408, I/A 20 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
Información de HERRAN ORTIZ JOSE VICENTE
Mostramos los datos de HERRAN ORTIZ JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRAN ORTIZ JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos