HERRAIZ SIERRA RUBEN
Informe ejecutivo de HERRAIZ SIERRA RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRAIZ SIERRA RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRIZA & HERRAIZ GESTION SL | Socio Unico | 06/11/2012 | |
TERRIZA & HERRAIZ GESTION SL | Administrador Unico | 06/11/2012 |
VINCULACIONES DE HERRAIZ SIERRA RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRAIZ SIERRA RUBEN
Empresa: TERRIZA & HERRAIZ GESTION SL
Administrador Unico
- Herraiz Sierra Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28040 , F 66, S 8, H M 505280, I/A 4 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: TERRIZA & HERRAIZ GESTION SL
Socio Único
- Herraiz Sierra Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28040 , F 66, S 8, H M 505280, I/A 4 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: ELECTROECONOMIC SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Herraiz Sierra Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21707 , F 157, S 8, H M 386562, I/A 3 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
Empresa: TERRIZA & HERRAIZ GESTION SL
Apoderado
- Herraiz Sierra Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28040 , F 66, S 8, H M 505280, I/A 3 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-28
Empresa: TERRIZA & HERRAIZ GESTION SL
Apoderado
- Herraiz Sierra Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28040 , F 65, S 8, H M 505280, I/A 2 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-28
Información de HERRAIZ SIERRA RUBEN
Mostramos los datos de HERRAIZ SIERRA RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRAIZ SIERRA RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos