HERRAIZ CRUCES JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de HERRAIZ CRUCES JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRAIZ CRUCES JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERRAIZ & HUERTAS EXPANSION SL | Administrador Solidario | 16/08/2018 | |
HERRAIZ CRUCES Y ASOCIADOS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 15/04/2009 | |
HERRAIZ CRUCES Y ASOCIADOS SL | Presidente | 15/04/2009 |
VINCULACIONES DE HERRAIZ CRUCES JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRAIZ CRUCES JOSE ANTONIO
Empresa: AMJ CAPITAL FINANCIERA SICAV
Liquidador
- Herraiz Cruces Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31518 , F 104, S 8, H M 567273, I/A 5 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: AMJ CAPITAL FINANCIERA SICAV
Consejero Delegado
- Herraiz Cruces Jose Antonio
Consejero
- Herraiz Cruces Amelia
- Herraiz Cruces Jose Antonio
- Herraiz Cruces Maria Jose
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Herraiz Cruces Jose Antonio
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31518 , F 104, S 8, H M 567273, I/A 5 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: MOTICAM SL
Administrador Unico
- Herraiz Cruces Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 202, S 8, H TO 20401, I/A 9 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-45
Empresa: AMJ CAPITAL FINANCIERA SICAV
Consejero Delegado
- Herraiz Cruces Jose Antonio
Consejero
- Herraiz Cruces Amelia
- Herraiz Cruces Jose Antonio
- Herraiz Cruces Maria Jose
Presidente
- Herraiz Cruces Jose Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31518 , F 104, S 8, H M 567273, I/A 4 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
Empresa: HERRAIZ & HUERTAS EXPANSION SL
Administrador Solidario
- Herraiz Cruces Jose Antonio
- Huertas Egido Carmen-vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 178, S 8, H CR 30024, I/A 1 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-13
Empresa: MOTICAM SL
Administrador Unico
- Herraiz Cruces Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1222 , F 168, S 8, H TO 20401, I/A 8 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-45
Empresa: AMJ CAPITAL FINANCIERA SICAV
Auditor
Consejero Delegado
- Herraiz Cruces Jose Antonio
Consejero
- Herraiz Cruces Amelia
- Herraiz Cruces Jose Antonio
- Herraiz Cruces Maria Jose
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Herraiz Cruces Jose Antonio
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31518 , F 101, S 8, H M 567273, I/A 1 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28
Empresa: HERRAIZ CRUCES Y ASOCIADOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Cruces Santiago Amelia
- Herraiz Cruces Amelia
- Herraiz Cruces Jose Antonio
- Herraiz Cruces Maria Jose
Presidente
- Herraiz Cruces Jose Antonio
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21698 , F 116, S 8, H M 386364, I/A 4 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-28
Información de HERRAIZ CRUCES JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de HERRAIZ CRUCES JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRAIZ CRUCES JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos