HERNANZ PEREA ALBERTO
Informe ejecutivo de HERNANZ PEREA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANZ PEREA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES ZAIGO SL | Apoderado | 10/09/2018 | |
AL2 1920 SL | Administrador Unico | 18/12/2015 | |
IMADENT CLINICA ODONTOLOGICA SL | Apoderado | 27/10/2011 |
VINCULACIONES DE HERNANZ PEREA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANZ PEREA ALBERTO
Empresa: FRIQUEZZA SL
Administrador Solidario
- Hernanz Perea Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34009 , F 136, S 8, H M 612018, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Empresa: GRUPO INDUSTRIAL PANCHO MEX SL
Administrador Solidario
- Hernanz Perea Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20804 , F 87, S 8, H M 368696, I/A 7 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Empresa: INVERSIONES ZAIGO SL
Apoderado
- Hernanz Perea Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37971 , F 160, S 8, H M 676111, I/A 2 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-28
Empresa: AL2 1920 SL
Administrador Unico
- Hernanz Perea Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34187 , F 139, S 8, H M 615008, I/A 1 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Empresa: FRIQUEZZA SL
Administrador Solidario
- Hernanz Perea Alberto
- Hernanz Perea Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34009 , F 134, S 8, H M 612018, I/A 1 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-28
Empresa: GRUPO INDUSTRIAL PANCHO MEX SL
Administrador Solidario
- Hernanz Perea Alberto
- Hernanz Perea Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20804 , F 86, S 8, H M 368696, I/A 5 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Empresa: IMADENT CLINICA ODONTOLOGICA SL
Apoderado
- Hernanz Perea Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23124 , F 74, S 8, H M 414432, I/A 3 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Información de HERNANZ PEREA ALBERTO
Mostramos los datos de HERNANZ PEREA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANZ PEREA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos