HERNANDO SANZ VIRGINIA
Informe ejecutivo de HERNANDO SANZ VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDO SANZ VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES EMPRESARIALES RUVILU SL | Administrador Solidario | 19/07/2021 |
VINCULACIONES DE HERNANDO SANZ VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDO SANZ VIRGINIA
Administrador Solidario
- Hernando Sanz Ruben
- Hernando Sanz Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 75, S 8, H GU 6591, I/A 3 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-19
Empresa: ESTABLECIMIENTOS HERNANDO SA
Administrador Solidario
- Hernando Sanz Luis
- Hernando Sanz Ruben
- Hernando Sanz Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 125, S 8, H GU 484, I/A 31 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-19
Empresa: OBRADOR DE HERNANDO SL
Administrador Solidario
- Hernando Sanz Luis
- Hernando Sanz Ruben
- Hernando Sanz Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18384 , F 98, S 8, H M 318895, I/A 6 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-28
Administrador Solidario
- Hernando Sanz Luis
- Hernando Sanz Ruben
- Hernando Sanz Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 75, S 8, H GU 6591, I/A 2 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-19
Empresa: ESTABLECIMIENTOS HERNANDO SA
Administrador Solidario
- Hernando Sanz Luis
- Hernando Sanz Ruben
- Hernando Sanz Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 125, S 8, H GU 484, I/A 30 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-19
Información de HERNANDO SANZ VIRGINIA
Mostramos los datos de HERNANDO SANZ VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDO SANZ VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos