HERNANDO JIMENEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de HERNANDO JIMENEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDO JIMENEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZALMAN CONSULTORES DE FARMACIA SL | Administrador Unico | 30/12/2021 |
VINCULACIONES DE HERNANDO JIMENEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDO JIMENEZ JOSE MARIA
Empresa: ZALMAN CONSULTORES DE FARMACIA SL
Administrador Unico
- Hernando Jimenez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40167 , F 212, S 8, H M 713742, I/A 3 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-28
Empresa: DE DIOS Y HERNANDO CONSTRUCTORES SAL
Liquidador Solidario
- De Dios Vega Pedro
- Gomez Vicente Inmaculada
- Hernando Jimenez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8170 , F 181, S 8, H M 131847, I/A 2 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-28
Empresa: DE DIOS Y HERNANDO CONSTRUCTORES SAL
Administrador Solidario
- De Dios Vega Pedro
- Gomez Vicente Inmaculada
- Hernando Jimenez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8170 , F 181, S 8, H M 131847, I/A 2 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-28
Empresa: MARRON Y VICENTE CONSTRUCTORES SL
Liquidador
- De Dios Vega Pedro
- Gomez Vicente Inmaculada
- Hernando Jimenez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5514 , F 210, S 8, H M 90260, I/A 3 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
Información de HERNANDO JIMENEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de HERNANDO JIMENEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDO JIMENEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos