HERNANDO GARCIA MARIANO
Informe ejecutivo de HERNANDO GARCIA MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDO GARCIA MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS CARRAMIMBRE SA | Consejero | 29/07/2020 |
VINCULACIONES DE HERNANDO GARCIA MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDO GARCIA MARIANO
Empresa: BODEGAS CARRAMIMBRE SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 194, S 8, H VA 8504, I/A 20 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-47
Empresa: BODEGAS CARRAMIMBRE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 194, S 8, H VA 8504, I/A 20 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-47
Empresa: BODEGAS PINGON SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 972 , F 165, S 8, H VA 8504, I/A 17 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-47
Empresa: BODEGAS PINGON SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 972 , F 165, S 8, H VA 8504, I/A 17 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-47
Empresa: BODEGAS PINGON SA
Consejero
- Hernando Garcia Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 972 , F 165, S 8, H VA 8504, I/A 15 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-47
Empresa: MARMOLERA VALLISOLETANA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Hernando Garcia Aurelio
- Hernando Garcia Aurelio
- Hernando Garcia Maria Begoña
- Hernando Garcia Mariano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 93, S 8, H VA 1722, I/A 23 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-47
Información de HERNANDO GARCIA MARIANO
Mostramos los datos de HERNANDO GARCIA MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDO GARCIA MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos