HERNANDO ARCAL FRANCISCO
Informe ejecutivo de HERNANDO ARCAL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDO ARCAL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAPARK CLF SL | Administrador Unico | 10/10/2016 | |
ARITEC OBRA CIVIL SL | Administrador Unico | 15/10/2013 | |
ASFALTOS COLMENAR SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2013 | |
CARS10 MADRID SL | Administrador Solidario | 16/02/2010 |
VINCULACIONES DE HERNANDO ARCAL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDO ARCAL FRANCISCO
Empresa: SEELE MARKETING SL
Administrador Solidario
- Hernando Arcal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30060 , F 128, S 8, H M 541052, I/A 5 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Empresa: VIAPARK CLF SL
Administrador Unico
- Hernando Arcal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18521 , F 139, S 8, H M 99520, I/A 26 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Empresa: VIAPARK CLF SL
Administrador Solidario
- Arcal Perales Maria Luz
- Hernando Arcal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18521 , F 139, S 8, H M 99520, I/A 26 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Empresa: ARITEC OBRA CIVIL SL
Administrador Unico
- Hernando Arcal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684, L 512, F 120, S 8, H CC 8486, I/A 5 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-10
Empresa: ARITEC OBRA CIVIL SL
Administrador Unico
Representante
- Hernando Arcal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684, L 512, F 120, S 8, H CC 8486, I/A 5 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-10
Empresa: ASFALTOS COLMENAR SL
Administrador Mancomunado
- Hernando Arcal Francisco
- Martinez Arroyo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31255 , F 213, S 8, H M 562616, I/A 1 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
Empresa: SEELE MARKETING SL
Administrador Solidario
- Checa Lumbreras Virginia
- Hernando Arcal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30060 , F 125, S 8, H M 541052, I/A 1 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-28
Empresa: CARS10 MADRID SL
Administrador Solidario
- Hernando Arcal Alvaro
- Hernando Arcal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24042 , F 110, S 8, H M 431896, I/A 8 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Empresa: CARS10 MADRID SL
Consejero
- Hereza Franco Manuel
- Hernando Arcal Alvaro
- Hernando Arcal Francisco
- Tarragona Masana Daniel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24042 , F 110, S 8, H M 431896, I/A 8 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Empresa: CARS10 MADRID SL
Apoderado Mancomunado
- Hernando Arcal Alvaro
- Hernando Arcal Francisco
- Lopez Felix Maria De La Soledad
- Manzanedo Hedesa Luis Francisco
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24042 , F 109, S 8, H M 431896, I/A 7 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
VER MAS ACTOS
Información de HERNANDO ARCAL FRANCISCO
Mostramos los datos de HERNANDO ARCAL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDO ARCAL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos