HERNANDEZ VILLENA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de HERNANDEZ VILLENA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ VILLENA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREENEARTH TRADE SL | Socio Unico | 26/12/2017 | 07/02/2019 |
GREENEARTH TRADE SL | Administrador Unico | 26/12/2017 | 07/02/2019 |
SALAMANDRA TOURS SL | Administrador Solidario | 12/01/2009 | 22/11/2012 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ VILLENA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ VILLENA MARIA DEL CARMEN
Empresa: GREENEARTH TRADE SL
Administrador Unico
- Hernandez Villena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10417, L 7698, F 101, S 8, H V 179402, I/A 3 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-46
Empresa: GREENEARTH TRADE SL
Administrador Unico
- Hernandez Villena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10417, L 7698, F 101, S 8, H V 179402, I/A 1 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-46
Empresa: GREENEARTH TRADE SL
Socio Único
- Hernandez Villena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10417, L 7698, F 101, S 8, H V 179402, I/A 1 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-46
Empresa: SALAMANDRA TOURS SL
Administrador Solidario
- Hernandez Villena Maria Del Carmen
- Masegosa Galache Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23846 , F 93, S 8, H M 428067, I/A 3 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Empresa: SALAMANDRA TOURS SL
Administrador Solidario
- Hernandez Villena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23846 , F 92, S 8, H M 428067, I/A 2 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28
Información de HERNANDEZ VILLENA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de HERNANDEZ VILLENA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ VILLENA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos