HERNANDEZ VILLA FELIX
Informe ejecutivo de HERNANDEZ VILLA FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ VILLA FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZALUANPLA SL | Administrador Unico | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ VILLA FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ VILLA FELIX
Empresa: POETA 3 SL
Administrador Solidario
- Bajo Marcos Angel Bernardo
- Hernandez Villa Felix
- Regalado Vicente Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 150, S 8, H SA 13310, I/A 2 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-37
Empresa: COMPOSTELA TRES SL
Administrador Solidario
- Bajo Marcos Angel Bernardo
- Hernandez Villa Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451, L 2451, F 103, S 8, H PO 25513, I/A 4 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-36
Empresa: POETA 3 SL
Administrador Solidario
- Bajo Marcos Angel Bernardo
- Hernandez Villa Felix
- Regalado Vicente Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 148, S 8, H SA 13310, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-37
Empresa: ZALUANPLA SL
Administrador Unico
- Hernandez Villa Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 154 , F 94, S 8, H SA 4977, I/A 3 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-37
Información de HERNANDEZ VILLA FELIX
Mostramos los datos de HERNANDEZ VILLA FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ VILLA FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos