HERNANDEZ TIRADO MARIA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ TIRADO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ TIRADO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORE ALCALA SL | Apoderado | 20/10/2011 | |
ACISA CONSULTORES Y ASESORES SL | Apoderado | 19/10/2011 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ TIRADO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ TIRADO MARIA
Empresa: MORE ALCALA SL
Apoderado
- Estevez Rueda Jose-luis
- Estevez Rueda Maria Del Mar
- Hernandez Tirado Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 110, S 8, H M 44731, I/A 8 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28
Empresa: ACISA CONSULTORES Y ASESORES SL
Apoderado
- Estevez Rueda Jose-luis
- Estevez Rueda Maria Del Mar
- Hernandez Tirado Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 42, S 8, H M 43943, I/A 10 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Administrador Unico
- Hernandez Tirado Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 161, S 8, H M 39150, I/A 17 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-28
Empresa: ACISA CONSULTORES Y ASESORES SL
Administrador Unico
- Hernandez Tirado Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 42, S 8, H M 43943, I/A 9 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-28
Empresa: MORE ALCALA SL
Administrador Unico
- Hernandez Tirado Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 110, S 8, H M 44731, I/A 7 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-28
Empresa: ACISA CONSULTORES Y ASESORES SL
Administrador Unico
- Hernandez Tirado Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 42, S 8, H M 43943, I/A 8 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Empresa: MORE ALCALA SL
Administrador Unico
- Hernandez Tirado Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 110, S 8, H M 44731, I/A 6 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Administrador Unico
- Hernandez Tirado Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 160, S 8, H M 39150, I/A 16 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Información de HERNANDEZ TIRADO MARIA
Mostramos los datos de HERNANDEZ TIRADO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ TIRADO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos