HERNANDEZ TEJERO RODRIGO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ TEJERO RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ TEJERO RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUZUNGU PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 11/02/2020 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ TEJERO RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ TEJERO RODRIGO
Empresa: AZANIA PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Hernandez Tejero Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 564072, I/A 3 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: AZANIA PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Hernandez Tejero Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31336 , F 74, S 8, H M 564072, I/A 2 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: AZANIA PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Barrantes Maldonado Alvaro
- Hernandez Tejero Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31336 , F 74, S 8, H M 564072, I/A 2 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: MUZUNGU PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Hernandez Tejero Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29481 , F 75, S 8, H M 530605, I/A 4 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: MUZUNGU PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Barrantes Maldonado Alvaro
- Hernandez Tejero Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29481 , F 75, S 8, H M 530605, I/A 4 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: AZANIA PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Barrantes Maldonado Alvaro
- Hernandez Tejero Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31336 , F 71, S 8, H M 564072, I/A 1 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-28
Empresa: MUZUNGU PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Barrantes Maldonado Alvaro
- Hernandez Tejero Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29481 , F 70, S 8, H M 530605, I/A 1 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
Información de HERNANDEZ TEJERO RODRIGO
Mostramos los datos de HERNANDEZ TEJERO RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ TEJERO RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos