HERNANDEZ SOLER AINA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ SOLER AINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ SOLER AINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAFE INVESTMENTS GROUP GESTION SL | Administrador Unico | 25/03/2024 | |
SERENA AVANTE VENTURES SL | Administrador Unico | 04/09/2023 | |
SAFE INVESTMENTS MANAGEMENT 2022 SL | Administrador Solidario | 06/02/2023 | |
MAGNA PRIVAT SL | Administrador Solidario | 14/07/2022 | |
BGE STUDY ABROAD SL | Administrador Mancomunado | 13/11/2017 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ SOLER AINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ SOLER AINA
Empresa: ARCADIA PULSAR SL
Administrador Unico
- Hernandez Soler Aina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49132 , F 133, S 8, H B 608907, I/A 2 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Empresa: SERENA AVANTE VENTURES SL
Administrador Unico
- Hernandez Soler Aina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48818 , F 23, S 8, H B 597369, I/A 2 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-08
Empresa: SAFE INVESTMENTS MANAGEMENT 2022 SL
Administrador Solidario
- Hernandez Soler Aina
- Hernandez Soler Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48357 , F 100, S 8, H B 581290, I/A 2 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: SAFE INVESTMENTS MANAGEMENT 2022 SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Soler Aina
- Hernandez Soler Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48357 , F 100, S 8, H B 581290, I/A 2 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: MAGNA PRIVAT SL
Administrador Solidario
- Hernandez Soler Aina
- Hernandez Soler Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48349 , F 181, S 8, H B 581006, I/A 2 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-08
Empresa: SAFE INVESTMENTS MANAGEMENT 2022 SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Soler Aina
- Hernandez Soler Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48357 , F 99, S 8, H B 581290, I/A 1 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Empresa: BGE STUDY ABROAD SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Soler Aina
- Hernandez Soler Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46150 , F 101, S 8, H B 511109, I/A 1 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-08
Información de HERNANDEZ SOLER AINA
Mostramos los datos de HERNANDEZ SOLER AINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ SOLER AINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos