HERNANDEZ SARDA ANTONIO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ SARDA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ SARDA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERNADEROS E INGENIERIA SA | Apoderado | 20/01/2022 | |
INVERNADEROS E INGENIERIA SA | Consejero | 04/08/2020 | |
INVERNADEROS E INGENIERIA SA | Apoderado Solidario | 08/05/2019 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ SARDA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ SARDA ANTONIO
Empresa: INVERNADEROS E INGENIERIA SA
Consejero
- Hernandez Sarda Antonio
- Hernandez Vivancos Antonio
- Nebot Perez Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487, L 1049, F 87, S 8, H CS 2175, I/A 41 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-12
Empresa: INVERNADEROS E INGENIERIA SA
Apoderado
- Hernandez Sarda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487, L 1049, F 87, S 8, H CS 2175, I/A 38 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-12
Empresa: INVERNADEROS E INGENIERIA SA
Consejero
- Hernandez Sarda Antonio
- RIVU MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487, L 1049, F 85, S 8, H CS 2175, I/A 34 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-12
Empresa: INVERNADEROS E INGENIERIA SA
Apoderado Solidario
- Gijon Garcia Mauricio
- Hernandez Sarda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512, L 79, F 149, S 8, H CS 2175, I/A 32 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-12
Información de HERNANDEZ SARDA ANTONIO
Mostramos los datos de HERNANDEZ SARDA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ SARDA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos