HERNANDEZ SANCHEZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ SANCHEZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ SANCHEZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BACANAL BELLAVISTA SL | Administrador Solidario | 22/03/2018 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ SANCHEZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ SANCHEZ JESUS MARIA
Empresa: BACANAL BELLAVISTA SL
Administrador Solidario
- Hernandez Sanchez Jesus Maria
- Viejo Jimenez Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6520 , F 91, S 8, H SE117031, I/A 1 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-41
Empresa: G.H.C. HOSTELERIA Y RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Cordon Manzano Alfredo
- Gracia Pavon Juan Antonio
- Hernandez Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 7, S 8, H SE 26339, I/A 2 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-41
Empresa: HERNANDEZ Y CANTALEJO BON APETIT SL
Administrador Mancomunado
- Cantalejo Dominguez Antonio Manuel
- Hernandez Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 181, S 8, H SE 84267, I/A 2 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-41
Empresa: HERNANDEZ Y CANTALEJO BON APETIT SL
Administrador Mancomunado
- Cantalejo Dominguez Antonio Manuel
- Hernandez Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 180, S 8, H SE 84267, I/A 1 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-41
Información de HERNANDEZ SANCHEZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de HERNANDEZ SANCHEZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ SANCHEZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos