HERNANDEZ SANCHEZ CLEMENTE
Informe ejecutivo de HERNANDEZ SANCHEZ CLEMENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ SANCHEZ CLEMENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARISTELIA HUMAN INTELLIGENCE SL | Apoderado | 26/04/2019 | |
GRUPO MUNRECO SL | Apoderado Solidario | 05/01/2015 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ SANCHEZ CLEMENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ SANCHEZ CLEMENTE
Empresa: ARISTOCRAZY SA
Apoderado
- Hernandez Sanchez Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 215, S 8, H BI 3970,A , I/ 23 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-48
Empresa: ARISTELIA HUMAN INTELLIGENCE SL
Apoderado
- Hernandez Sanchez Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38953 , F 163, S 8, H M 692207, I/A 3 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Empresa: ARISTOCRAZY SA
Apoderado
- Hernandez Sanchez Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 212, S 8, H BI 3970,A , I/ 15 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-48
Empresa: GRUPO MUNRECO SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Hernandez Sanchez Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22908 , F 223, S 8, H M 56434, I/A 60 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Empresa: GRUPO MUNRECO SL
Apoderado
- Hernandez Sanchez Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22908 , F 222, S 8, H M 56434, I/A 59 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: GRUPO MUNRECO SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Sanchez Clemente
- Nuño Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22908 , F 222, S 8, H M 56434, I/A 58 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Información de HERNANDEZ SANCHEZ CLEMENTE
Mostramos los datos de HERNANDEZ SANCHEZ CLEMENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ SANCHEZ CLEMENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos