HERNANDEZ SANCHEZ ADELAIDA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ SANCHEZ ADELAIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ SANCHEZ ADELAIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIONEER ELECTRONICS IBERICA SA | Apoderado Solidario | 13/09/2013 | |
PIONEER ELECTRONICS IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 21/08/2013 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ SANCHEZ ADELAIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ SANCHEZ ADELAIDA
Apoderado Mancomunado
- Albareda Uriach Rosa Maria
- Hernandez Sanchez Adelaida
Apoderado Solidario
- Albareda Uriach Rosa Maria
- Hernandez Sanchez Adelaida
REPR.PERMAN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44030 , F 72, S 8, H B 445052, I/A 6 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-08
Apoderado Mancomunado
- Albareda Uriach Rosa Maria
- Hernandez Sanchez Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44030 , F 71, S 8, H B 445052, I/A 4 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-08
Apoderado Solidario
- Hernandez Sanchez Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44030 , F 71, S 8, H B 445052, I/A 3 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-08
Empresa: PIONEER ELECTRONICS IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Hernandez Sanchez Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42954 , F 183, S 8, H B 156534, I/A 83 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-08
Empresa: PIONEER ELECTRONICS IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Albareda Uriach Rosa Maria
- Hernandez Sanchez Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42954 , F 182, S 8, H B 156534, I/A 81 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Información de HERNANDEZ SANCHEZ ADELAIDA
Mostramos los datos de HERNANDEZ SANCHEZ ADELAIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ SANCHEZ ADELAIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos