HERNANDEZ RUIZ TOMAS
Informe ejecutivo de HERNANDEZ RUIZ TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERNANDEZ RUIZ TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCOMAX INVESTMENT HOLDING SL | Administrador Unico | 20/12/2012 | 13/11/2014 |
COMAXYS CONSULTING SL | Administrador Unico | 13/12/2013 | 13/11/2014 |
ALMAZ XXI INVESTMENTS SL | Administrador Mancomunado | 25/02/2013 | 13/12/2013 |
COMAXYS CONSULTING SL | Administrador Mancomunado | 01/03/2013 | 13/12/2013 |
ALMAZ XXI INVESTMENTS SL | Liquidador Mancomunado | 13/12/2013 | 13/12/2013 |
ALCOMAX INVESTMENT HOLDING SL | Socio Unico | 20/12/2012 | 01/02/2013 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ RUIZ TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ RUIZ TOMAS
Empresa: ALCOMAX INVESTMENT HOLDING SL
Administrador Unico
- Hernandez Ruiz Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 14, S 8, H M 550374, I/A 4 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
Empresa: COMAXYS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Hernandez Ruiz Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30824 , F 84, S 8, H M 554757, I/A 4 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
Empresa: ALMAZ XXI INVESTMENTS SL
Liquidador Mancomunado
- Hernandez Ruiz Tomas
- Mazarrasa Escoriaza Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30800 , F 83, S 8, H M 554299, I/A 3 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: ALMAZ XXI INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Ruiz Tomas
- Mazarrasa Escoriaza Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30800 , F 83, S 8, H M 554299, I/A 3 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: COMAXYS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Hernandez Ruiz Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30824 , F 84, S 8, H M 554757, I/A 3 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: COMAXYS CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Ruiz Tomas
- Mazarrasa Escoriaza Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30824 , F 84, S 8, H M 554757, I/A 3 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: COMAXYS CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Ruiz Tomas
- Mazarrasa Escoriaza Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30824 , F 83, S 8, H M 554757, I/A 2 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Empresa: ALMAZ XXI INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Ruiz Tomas
- Mazarrasa Escoriaza Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30800 , F 82, S 8, H M 554299, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
Empresa: ALCOMAX INVESTMENT HOLDING SL
Administrador Unico
- Hernandez Ruiz Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 10, S 8, H M 550374, I/A 1 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
Empresa: ALCOMAX INVESTMENT HOLDING SL
Socio Único
- Hernandez Ruiz Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 10, S 8, H M 550374, I/A 1 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
Información de HERNANDEZ RUIZ TOMAS
Mostramos los datos de HERNANDEZ RUIZ TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ RUIZ TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos