HERNANDEZ RUBIO JUAN RAMON
Informe ejecutivo de HERNANDEZ RUBIO JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ RUBIO JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKETARIA SL | Administrador Unico | 18/03/2024 | |
SAPIENS TELCO SL | Socio Unico | 08/03/2024 | |
SAPIENS TELCO SL | Administrador Unico | 08/03/2024 | |
AZYS GESTION Y DESARROLLO COMERCIAL SA | Apoderado | 14/01/2021 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ RUBIO JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ RUBIO JUAN RAMON
Empresa: MARKETARIA SL
Administrador Unico
- Hernandez Rubio Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 57, S 8, H VA 18080, I/A 6 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-47
Empresa: SAPIENS TELCO SL
Administrador Unico
- Hernandez Rubio Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 64, S 8, H VA 34514, I/A 1 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-47
Empresa: SAPIENS TELCO SL
Socio Único
- Hernandez Rubio Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 64, S 8, H VA 34514, I/A 1 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-47
Apoderado
- Hernandez Rubio Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38443 , F 71, S 8, H M 683879, I/A 11 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: MARKETARIA SL
Administrador Unico
- Hernandez Rubio Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 57, S 8, H VA 18080, I/A 5 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-47
Empresa: MAKE MARKETING SL
Administrador Unico
- Hernandez Rubio Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 57, S 8, H VA 18080, I/A 3 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-47
Empresa: GESTION DE ESPACIOS VIRTUALES SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Rubio Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 173, S 8, H VA 18834, I/A 2 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-47
Empresa: SISTEMA DE FIDELIDAD SOCIO SA
Apoderado Mancomunado
- De Robertis Angelo
- Hernandez Rubio Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 15, S 8, H VA 19588, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-47
Empresa: SISTEMA DE FIDELIDAD SOCIO SA
Consejero
- De Robertis Angelo
- Garcia Bustos Santiago
- Hernandez Rubio Juan Ramon
- Sanchez Herrero Javier
- Valleta David
Presidente
Secretario
- Hernandez Rubio Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 15, S 8, H VA 19588, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-47
Información de HERNANDEZ RUBIO JUAN RAMON
Mostramos los datos de HERNANDEZ RUBIO JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ RUBIO JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos