HERNANDEZ RUANO PILAR
Informe ejecutivo de HERNANDEZ RUANO PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ RUANO PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL MAPA DE LOS MIL PLATOS SL | Administrador Unico | 08/06/2016 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ RUANO PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ RUANO PILAR
Empresa: LA VIEJA COCHERA ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Hernandez Ruano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29888 , F 114, S 8, H M 537868, I/A 2 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Empresa: EL MAPA DE LOS MIL PLATOS SL
Administrador Unico
- Hernandez Ruano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34849 , F 1, S 8, H M 626754, I/A 1 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Empresa: PIDELO 7 SL
Administrador Solidario
- Hernandez Ruano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19659 , F 27, S 8, H M 345710, I/A 5 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: LA VIEJA COCHERA ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Diaz Vargas Juan Manuel
- Hernandez Ruano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29888 , F 111, S 8, H M 537868, I/A 1 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Empresa: PIDELO 7 SL
Administrador Solidario
- De Madariaga Bermudez Borja
- Hernandez Ruano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19659 , F 25, S 8, H M 345710, I/A 3 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-28
Empresa: PIDELO 7 SL
Administrador Unico
- Hernandez Ruano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19659 , F 25, S 8, H M 345710, I/A 3 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-28
Empresa: PIDELO 7 SL
Administrador Unico
- Hernandez Ruano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19659 , F 25, S 8, H M 345710, I/A 2 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Empresa: PIDELO 7 SL
Administrador Solidario
- Hernandez Ruano Pilar
- Perez Garcia Lorca Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19659 , F 25, S 8, H M 345710, I/A 2 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Información de HERNANDEZ RUANO PILAR
Mostramos los datos de HERNANDEZ RUANO PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ RUANO PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos