HERNANDEZ ROJAS ARMANDO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ ROJAS ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ ROJAS ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ASISTENCIAL ANEGIN SLP | Liquidador | 29/12/2017 | 29/12/2017 |
GRUPO ASISTENCIAL ANEGIN SLP | Administrador Solidario | 20/03/2013 | 29/12/2017 |
CENTRO DE REPRODUCCION HUMANA DEL VALLES OCCIDENTAL SL | Administrador Unico | 19/02/2009 | 02/12/2009 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ ROJAS ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ ROJAS ARMANDO
Empresa: GRUPO ASISTENCIAL ANEGIN SLP
Liquidador
- Fernandez Delgado Clara Maria
- Hernandez Rojas Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43678 , F 210, S 8, H B 435221, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-08
Empresa: GRUPO ASISTENCIAL ANEGIN SLP
Administrador Solidario
- Fernandez Delgado Clara Maria
- Hernandez Rojas Armando
Liquidador
- Fernandez Delgado Clara Maria
- Hernandez Rojas Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43678 , F 210, S 8, H B 435221, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-08
Empresa: GRUPO ASISTENCIAL ANEGIN SLP
Administrador Solidario
- Fernandez Delgado Clara Maria
- Hernandez Rojas Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43678 , F 207, S 8, H B 435221, I/A 1 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Administrador Unico
- Hernandez Rojas Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37393 , F 33, S 8, H B 3373, I/A 10 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-08
Administrador Unico
- Hernandez Rojas Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37393 , F 33, S 8, H B 3373, I/A 9 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-08
Información de HERNANDEZ ROJAS ARMANDO
Mostramos los datos de HERNANDEZ ROJAS ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ ROJAS ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos