HERNANDEZ RODRIGUEZ YASIEL
Informe ejecutivo de HERNANDEZ RODRIGUEZ YASIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ RODRIGUEZ YASIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE CAPITAL CANARIO SL | Administrador Mancomunado | 22/08/2024 | |
SUKHA CAPITAL 2020 SL | Apoderado | 02/05/2024 | |
SUKHA STRATEGUS SL | Apoderado | 02/05/2024 | |
SUKHA TECH SOLUTIONS SL | Apoderado | 17/01/2024 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ RODRIGUEZ YASIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ RODRIGUEZ YASIEL
Empresa: GESTION DE CAPITAL CANARIO SL
Administrador Mancomunado
- Cristian Hidalgo Valido
- Hernandez Rodriguez Yasiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 72836, I/A 1 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: CAPTAINS CAPITAL SL
Apoderado
- Hernandez Rodriguez Yasiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 60, S 8, H TF 64681, I/A 6 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-38
Empresa: SUKHA STRATEGUS SL
Apoderado
- Hernandez Rodriguez Yasiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 112, S 8, H TF 67736, I/A 4 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-38
Empresa: SUKHA TECH SOLUTIONS SL
Apoderado
- Hernandez Rodriguez Yasiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 204, S 8, H TF 69792, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-38
Empresa: SUKHA TECH SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Hernandez Rodriguez Yasiel
- M. C. K.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 204, S 8, H TF 69792, I/A 3 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-38
Empresa: SUKHA TECH SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Hernandez Rodriguez Yasiel
- M. C. K.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 203, S 8, H TF 69792, I/A 1 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-38
Información de HERNANDEZ RODRIGUEZ YASIEL
Mostramos los datos de HERNANDEZ RODRIGUEZ YASIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ RODRIGUEZ YASIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos