HERNANDEZ RICO JUAN
Informe ejecutivo de HERNANDEZ RICO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ RICO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITALPANNELLI IBERICA SA | Apoderado | 27/12/2019 | 01/03/2023 |
ITALPANNELLI IBERICA SA | Apoderado | 02/10/2019 | 01/03/2023 |
ITALPANNELLI IBERICA SA | Apoderado | 01/03/2023 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ RICO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ RICO JUAN
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Apoderado
- Hernandez Rico Juan
- Hernandez Rico Juan
- Marin Bernal Pedro Francisco
- Mazzotta Alessandro Mario Giuseppe
- Mazzotta Alessandro Mario Giuseppe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 136, S 8, H Z 30338, I/A 41 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Apoderado
- Hernandez Rico Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 134, S 8, H Z 30338, I/A 37 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Apoderado
- Hernandez Rico Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 134, S 8, H Z 30338, I/A 36 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-50
Información de HERNANDEZ RICO JUAN
Mostramos los datos de HERNANDEZ RICO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ RICO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos