HERNANDEZ REPILADO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de HERNANDEZ REPILADO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ REPILADO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACARRAZAR SL | Administrador Solidario | 16/01/2024 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ REPILADO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ REPILADO JOSE MANUEL
Empresa: ACARRAZAR SL
Administrador Solidario
- Carlos Hernandez Redondo
- Felisa Repilado Grillo
- Hernandez Repilado Jose Manuel
- Hernandez Repilado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46205 , F 101, S 8, H M 811680, I/A 1 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Administrador Unico
- Hernandez Repilado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21765 , F 7, S 8, H M 151757, I/A 18 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Administrador Unico
- Hernandez Repilado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21765 , F 5, S 8, H M 151757, I/A 14 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-28
Información de HERNANDEZ REPILADO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de HERNANDEZ REPILADO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ REPILADO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos