HERNANDEZ PEREZ MARIA CONCEPCION
Informe ejecutivo de HERNANDEZ PEREZ MARIA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ PEREZ MARIA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMILIA PERALTA HERNANDEZ SL | Apoderado | 03/12/2019 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ PEREZ MARIA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ PEREZ MARIA CONCEPCION
Empresa: FAMILIA PERALTA HERNANDEZ SL
Apoderado
- Hernandez Perez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 45, S 8, H BA 30444, I/A 2 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-06
Empresa: DYXVEN VENDING SL
Administrador Solidario
- De Peralta Hurtado Ramon Maria
- Hernandez Perez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 113, S 8, H BA 21936, I/A 3 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-06
Empresa: TECFYDEX SL
Liquidador Solidario
- Contreras De Vera Maria Del Pilar
- Hernandez Perez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 308 , F 148, S 8, H BA 15008, I/A 3 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-06
Empresa: TECFYDEX SL
Administrador Solidario
- Contreras De Vera Maria Del Pilar
- Hernandez Perez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 308 , F 148, S 8, H BA 15008, I/A 3 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-06
Empresa: DYXVEN VENDING SL
Administrador Solidario
- De Peralta Hurtado Ramon Maria
- Hernandez Perez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 111, S 8, H BA 21936, I/A 1 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-06
Información de HERNANDEZ PEREZ MARIA CONCEPCION
Mostramos los datos de HERNANDEZ PEREZ MARIA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ PEREZ MARIA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos