HERNANDEZ PEREZ JULIO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ PEREZ JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERNANDEZ PEREZ JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GONZA EXPORTACIONES SL | Apoderado Solidario | 12/09/2018 | |
GLOBAL MEAT TRADING SL | Administrador Unico | 23/01/2012 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ PEREZ JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ PEREZ JULIO
Empresa: GONZA EXPORTACIONES SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Perez Julio
- Pardo Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20092 , F 172, S 8, H M 354598, I/A 4 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Empresa: L'HORTA D'URBANISME SL
Administrador Unico
- Hernandez Perez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6953, L 4256, F 36, S 8, H V 78697, I/A 3 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-46
Empresa: L'HORTA D'URBANISME SL
Administrador Unico
- Hernandez Perez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6953, L 4256, F 36, S 8, H V 78697, I/A 2 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-46
Empresa: ASESORIA GERMANIAS SAL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Perez Julio
- Rosello Verdeguer Jose Ignacio
Consejero
- Aroca Morcillo Amparo Dolores
- Hernandez Perez Julio
- Rosello Verdeguer Jose Ignacio
- Verdejo San Valero Jose Enrique
Presidente
- Hernandez Perez Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924, L 1236, F 86, S 8, H V 16784, I/A 1 M (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-46
Empresa: GLOBAL MEAT TRADING SL
Socio Único
- Hernandez Perez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9422, L 6704, F 82, S 8, H V 146894, I/A 1 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-46
Empresa: GLOBAL MEAT TRADING SL
Administrador Unico
- Hernandez Perez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9422, L 6704, F 82, S 8, H V 146894, I/A 1 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-46
Empresa: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS INIESTA SL
Administrador Unico
- Hernandez Perez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5522, L 2829, F 104, S 8, H V 48509, I/A 10 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-46
Empresa: NATURIA AGROALIMENTARIA SL
Administrador Unico
- Hernandez Perez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9100, L 6384, F 85, S 8, H V 136108, I/A 6 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-46
Empresa: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS INIESTA SL
Administrador Unico
- Hernandez Perez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5522, L 2829, F 104, S 8, H V 48509, I/A 9 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-46
Información de HERNANDEZ PEREZ JULIO
Mostramos los datos de HERNANDEZ PEREZ JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ PEREZ JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos