HERNANDEZ PEREZ FAUSTINO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ PEREZ FAUSTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ PEREZ FAUSTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GASOLINERA VISTA ALEGRE SL | Administrador Solidario | 29/01/2021 | |
ESTACION DE SERVICIO VISTA ALEGRE SA | Liquidador | 21/01/2011 | 21/01/2011 |
ESTACION DE SERVICIO VISTA ALEGRE SA | Presidente | 05/01/2011 | 21/01/2011 |
ESTACION DE SERVICIO VISTA ALEGRE SA | Consejero | 05/01/2011 | 21/01/2011 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ PEREZ FAUSTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ PEREZ FAUSTINO
Empresa: GASOLINERA VISTA ALEGRE SL
Administrador Solidario
- Hernandez Garcia Amalia
- Hernandez Perez Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 95 , F 152, S 8, H ZA 736, I/A 5 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-49
Empresa: ESTACION DE SERVICIO VISTA ALEGRE SA
Liquidador
- Hernandez Perez Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 212, S 8, H ZA 1978, I/A 8 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-49
Empresa: ESTACION DE SERVICIO VISTA ALEGRE SA
Consejero
- Garcia Sanchez Faustina
- Hernandez Garcia Amalia
- Hernandez Garcia Cesareo
- Hernandez Perez Faustino
Liquidador
- Hernandez Perez Faustino
Presidente
- Hernandez Perez Faustino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 212, S 8, H ZA 1978, I/A 8 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-49
Empresa: ESTACION DE SERVICIO VISTA ALEGRE SA
Consejero
- Garcia Sanchez Faustina
- Hernandez Garcia Amalia
- Hernandez Garcia Cesareo
- Hernandez Perez Faustino
Presidente
- Hernandez Perez Faustino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 211, S 8, H ZA 1978, I/A 7 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-49
Empresa: ESTACION DE SERVICIO VISTA ALEGRE SA
Consejero
- Garcia Sanchez Faustina
- Hernandez Garcia Amalia
- Hernandez Garcia Cesareo
- Hernandez Garcia Raquel
- Hernandez Perez Faustino
Presidente
- Hernandez Perez Faustino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 211, S 8, H ZA 1978, I/A 7 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-49
Información de HERNANDEZ PEREZ FAUSTINO
Mostramos los datos de HERNANDEZ PEREZ FAUSTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ PEREZ FAUSTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos