HERNANDEZ PEREZ BENITO JOSE
Informe ejecutivo de HERNANDEZ PEREZ BENITO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERNANDEZ PEREZ BENITO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE MERIDIANO MINILLA SL | Administrador Unico | 30/09/2020 | |
RESTAURANTE MERIDIANO MINILLA SL | Apoderado Solidario | 12/02/2014 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ PEREZ BENITO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ PEREZ BENITO JOSE
Empresa: RESTAURANTE MERIDIANO MINILLA SL
Administrador Unico
- Hernandez Perez Benito Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 31, S 8, H GC 47876, I/A 5 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-35
Empresa: DOMACANARIAS SL
Administrador Solidario
- Aleman Aleman Jose Luis
- Hernandez Perez Benito Jose
- Lujan Falcon Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1620 , F 70, S 8, H GC 29008, I/A 5 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-35
Empresa: RESTAURANTE MERIDIANO MINILLA SL
Apoderado Solidario
- Aleman Aleman Jose Luis
- Hernandez Perez Benito Jose
- Lujan Falcon Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 29, S 8, H GC 47876, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-35
Apoderado Solidario
- Hernandez Perez Benito Jose
- Lujan Falcon Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075 , F 181, S 8, H GC 47811, I/A 2 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-35
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Perez Benito Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 191, S 8, H GC 31883, I/A 3 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-35
Administrador Mancomunado
- Hernandez Perez Benito Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 191, S 8, H GC 31883, I/A 2 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-35
Información de HERNANDEZ PEREZ BENITO JOSE
Mostramos los datos de HERNANDEZ PEREZ BENITO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ PEREZ BENITO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos