HERNANDEZ PEDRAZA MARCIA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ PEDRAZA MARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ PEDRAZA MARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUA BEACH SL | Administrador Unico | 08/03/2021 | |
BONAMESIS HOMES SL | Administrador Solidario | 04/11/2020 | |
BONAMESIS SL | Administrador Solidario | 05/03/2019 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ PEDRAZA MARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ PEDRAZA MARCIA
Empresa: AQUA BEACH SL
Administrador Unico
- Hernandez Pedraza Marcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41520 , F 51, S 8, H M 735719, I/A 1 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Empresa: BONAMESIS HOMES SL
Administrador Solidario
- FRUMENTUM SL
- Hernandez Pedraza Marcia
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38735 , F 112, S 8, H M 688722, I/A 3 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-28
Empresa: BONAMESIS HOMES SL
Administrador Solidario
- Acero Hernandez Javier
- FRUMENTUM SL
- Hernandez Pedraza Marcia
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38735 , F 112, S 8, H M 688722, I/A 2 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Empresa: BONAMESIS SL
Administrador Solidario
- Hernandez Pedraza Marcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21973 , F 66, S 8, H M 391571, I/A 4 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Empresa: BONAMESIS HOMES SL
Administrador Solidario
- Acero Hernandez Javier
- FRUMENTUM SL
- Hernandez Pedraza Marcia
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38735 , F 109, S 8, H M 688722, I/A 1 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Información de HERNANDEZ PEDRAZA MARCIA
Mostramos los datos de HERNANDEZ PEDRAZA MARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ PEDRAZA MARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos