HERNANDEZ MORERA BELEN
Informe ejecutivo de HERNANDEZ MORERA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ MORERA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PECUARIA LA LAGUNA SL | Consejero Delegado Solidario | 02/01/2017 | |
PECUARIA LA LAGUNA SL | Secretario | 02/01/2017 | |
PECUARIA LA LAGUNA SL | Consejero | 02/01/2017 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ MORERA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ MORERA BELEN
Empresa: PROGRAMAS GANADEROS SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Morera Belen
Consejero
- Hernandez Morera Belen
Presidente
- Hernandez Morera Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 1856, I/A 6 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-45
Empresa: PROGRAMAS GANADEROS SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Morera Belen
- Hernandez Morera Nuria
Consejero
- Hernandez Morera Belen
- Hernandez Morera Jesus
- Hernandez Morera Maria Dolores
- Hernandez Morera Nuria
Presidente
- Hernandez Morera Belen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 40, S 8, H TO 1856, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-45
Empresa: PROGRAMAS GANADEROS SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Morera Belen
- Hernandez Morera Nuria
Consejero
- Hernandez Morera Belen
- Hernandez Morera Inmaculada
- Hernandez Morera Maria Dolores
- Hernandez Morera Nuria
Presidente
- Hernandez Morera Belen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 40, S 8, H TO 1856, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-45
Empresa: PECUARIA LA LAGUNA SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Morera Belen
- Hernandez Morera Nuria
Consejero
- Hernandez Morera Belen
- Hernandez Morera Maria Dolores
- Hernandez Morera Nuria
Presidente
Secretario
- Hernandez Morera Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9501 , F 201, S 8, H M 152728, I/A 6 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Empresa: PECUARIA LA LAGUNA SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Morera Belen
- Hernandez Morera Inmaculada
Consejero
- Hernandez Morera Belen
- Hernandez Morera Inmaculada
- Hernandez Morera Maria Dolores
- Hernandez Morera Nuria
Presidente
Secretario
- Hernandez Morera Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9501 , F 201, S 8, H M 152728, I/A 6 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Información de HERNANDEZ MORERA BELEN
Mostramos los datos de HERNANDEZ MORERA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ MORERA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos