HERNANDEZ MOLINA ANTONIO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ MOLINA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERNANDEZ MOLINA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAESLYS DISENY SL | Administrador Unico | 21/02/2023 | |
MAESLYS DISENY SL | Socio Unico | 21/02/2023 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ MOLINA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ MOLINA ANTONIO
Empresa: MAESLYS DISENY SL
Administrador Unico
- Hernandez Molina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4545 , F 153, S 8, H A 183883, I/A 1 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-03
Empresa: MAESLYS DISENY SL
Socio Único
- Hernandez Molina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4545 , F 153, S 8, H A 183883, I/A 1 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-03
Empresa: HEJALUNICO SL
Administrador Unico
- Hernandez Molina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29166 , F 59, S 8, H M 525074, I/A 2 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-28
Empresa: VEGA DEL TORNO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hernandez Molina Antonio
Consejero
- Hernandez Molina Antonio
Secretario
- Hernandez Molina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 60, S 8, H CA 3999, I/A 7 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-11
Empresa: ECOMASA WORLD INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Leon Cebreros Andres
- Hernandez Molina Antonio
- Lavin Cobo Manuel Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 112, S 8, H S 23252, I/A 17 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-39
Empresa: ECOMASA WORLD INVESTMENTS SL
Consejero
- Hernandez Molina Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 111, S 8, H S 23252, I/A 13 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-39
Empresa: EMS SHIP SUPPLY SPAIN SA
Apoderado
- Arauz Bernal Silvia
- Ascanio Torres Ana Cristina
- Ascanio Torres Ana Cristina
- Bandera Trujillo Juan Jose
- Botello Hernandez Enrique Javier
- Cornago Alaba Jose Manuel
- Donamaria Lesaga Cornago Maria Del Mar
- Gomez Puche Juan Carlos
- Gomez Rete Francisco Prudencio
- Hernandez Casanova Felipe
- Hernandez Molina Antonio
- Jimenez Lamiquiz Antonio Marcelo
- Lopez Del Cerro Adolfo
- Lopez Gomez Francisco Javier
- Lopez Lendoiro Maria Eugenia
- Lopez Roque Miguel Angel
- Marcelo Jimenez Antonio
- Moron Montero Victor
- Muñoz Tamayo Fernando
- Rueda Espiña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42683 , F 150, S 8, H B 23840, I/A 254 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-08
Empresa: HEJALUNICO SL
Administrador Unico
- Hernandez Molina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29166 , F 55, S 8, H M 525074, I/A 1 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
Información de HERNANDEZ MOLINA ANTONIO
Mostramos los datos de HERNANDEZ MOLINA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ MOLINA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos