HERNANDEZ MEMBRILLO ALFREDO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ MEMBRILLO ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ MEMBRILLO ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LILLA SA | Administrador Unico | 28/05/2012 | 20/03/2023 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ MEMBRILLO ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ MEMBRILLO ALFREDO
Empresa: LILLA SA
Administrador Unico
- Hernandez Membrillo Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6305, L 5213, F 18, S 8, H MA172949, I/A 2 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-29
Empresa: LILLA SA
Administrador Unico
- Hernandez Membrillo Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3442 , F 133, S 8, H M 58211, I/A 14 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Empresa: LILLA SA
Administrador Unico
- Hernandez Membrillo Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3442 , F 133, S 8, H M 58211, I/A 12 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
Empresa: LILLA SA
Administrador Unico
- Hernandez Membrillo Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3442 , F 132, S 8, H M 58211, I/A 10 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28
Información de HERNANDEZ MEMBRILLO ALFREDO
Mostramos los datos de HERNANDEZ MEMBRILLO ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ MEMBRILLO ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos