HERNANDEZ MELIAN PEDRO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ MELIAN PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERNANDEZ MELIAN PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELARDETUR SL | Administrador Unico | 04/12/2018 | 13/09/2019 |
INVERSIONES VARIAS REUNIDAS SA | Consejero | 20/05/2010 | 07/05/2014 |
MEDIFONSA SA | Consejero | 04/05/2011 | 16/04/2013 |
MEDIFONSA SA | Vicepresidente | 04/05/2011 | 16/04/2013 |
MEDIFONSA SA | Secretario | 15/07/2010 | 04/05/2011 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ MELIAN PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ MELIAN PEDRO
Empresa: VELARDETUR SL
Administrador Unico
- Hernandez Melian Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 166, S 8, H GC 19998, I/A 6 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-35
Empresa: VELARDETUR SL
Administrador Unico
- Hernandez Melian Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 166, S 8, H GC 19998, I/A 5 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-35
Empresa: INVERSIONES VARIAS REUNIDAS SA
Consejero
- Diaz Casanova Suarez Francisco
- Hernandez Melian Pedro
- Medina Sanchez Jose Agustin
- Robaina Fernandez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 949 , F 121, S 8, H GC 5192, I/A 17 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-35
Empresa: MEDIFONSA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Hernandez Melian Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 51, S 8, H GC 5880, I/A 45 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-35
Empresa: MEDIFONSA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Hernandez Melian Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 50, S 8, H GC 5880, I/A 44 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-35
Empresa: MEDIFONSA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Martin Jose Antonio
- Hernandez Melian Pedro
- Robaina Fernandez Francisco
Presidente
Secretario
- Hernandez Melian Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 50, S 8, H GC 5880, I/A 44 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-35
Empresa: MEDIFONSA SA
Presidente
Secretario
- Hernandez Melian Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 50, S 8, H GC 5880, I/A 42 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-35
Empresa: INVERSIONES VARIAS REUNIDAS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 949 , F 120, S 8, H GC 5192, I/A 14 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-35
Información de HERNANDEZ MELIAN PEDRO
Mostramos los datos de HERNANDEZ MELIAN PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ MELIAN PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos